Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | Ejerskaber | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 17, 2. 6., 8930 Randers NØ (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vikkevangen 1, 8920 Randers NV (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-16 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-16 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2007-08-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SØSTRØM A/S. (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2009-06-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET BLOMMEVEJ ApS. (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-14 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 tilføjes Kontaktoplysninger: dorthe@sostrom.dk (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-14 fjernes Kontaktoplysninger: bsha@mail.tele.dk (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2016-12-15 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BJERRE MØLLER PEDERSEN & BERING I/S (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-11-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BJERRE MØLLER PEDERSEN & BERING I/S (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-11-01 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 fjernes Revisor: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-10-03)
Den 2007-11-22 tilføjes Kontaktoplysninger: bsha@mail.tele.dk (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vikkevangen 1, 8920 Randers NV (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2007-08-22 tilføjes Direktion: Brian Søstrøm Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andre selskaber helt eller delvist, foretage investeringsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-22 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-10-03)
Den 2007-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-22 tilføjes Legale ejere: Brian Søstrøm Hansen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2007-08-22 tilføjes Navne: SØSTRØM HOLDING RANDERS ApS (offentliggjort 2007-08-22)
Den 2007-08-22 tilføjes Reelle ejere: Brian Søstrøm Hansen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2007-08-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-08-22 tilføjes Revisor: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-22 tilføjes Stiftere: Brian Søstrøm Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-22 tilføjes Vedtægter: 2007-08-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-08-22)
Den 2007-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)