Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Aldersrogade 6, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-31 fjernes Binavne: OXYGEN SERVICES A/S, OXYGEN MEDIA SERVICE A/S, OXYGEN CUSTOMER COMMUNICATION SERVICES A/S, OCCS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af ugeblade og magasiner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-31 fjernes Navne: OXYGEN GRAFISK DESIGN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 fjernes Stiftere: OXYGEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-26 fjernes Bestyrelse: Kai Vincens Frederik Ahlefeldt-Laurvig (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-26 fjernes Direktion: Henrik Kaufmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aldersrogade 6, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Thoravej 13, 3., 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-20 tilføjes Bestyrelse: Henrik Kaufmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 fjernes Bestyrelse: Christel Rex Laugen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Direktion: Henrik Kaufmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 fjernes Direktion: Christel Rex Laugen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af services i forbindelse med medlems- og kundekommunikation samt efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Navne: OXYGEN GRAFISK DESIGN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-19 fjernes Navne: OXYGEN SERVICES A/S (offentliggjort 2009-01-22)
Den 2010-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Vedtægter: 2010-04-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-05 tilføjes Bestyrelse: Christel Rex Laugen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-05 fjernes Bestyrelse: Bo Peter Høegh Krøll (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-09-25 fjernes Direktion: Peter Iben Bjerregaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-07 tilføjes Bestyrelse: Bo Peter Høegh Krøll (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-07 fjernes Bestyrelse: Peter Iben Bjerregaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-07 tilføjes Direktion: Christel Rex Laugen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-07 tilføjes Navne: OXYGEN SERVICES A/S (offentliggjort 2009-01-22)
Den 2009-01-06 fjernes Navne: OXYGEN CUSTOMER COMMUNICATION SERVICES A/S (offentliggjort 2007-08-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af ugeblade og magasiner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri (offentliggjort 2007-10-04)
Den 2007-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thoravej 13, 3., 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-22 tilføjes Bestyrelse: Peter Iben Bjerregaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-22 tilføjes Binavne: OXYGEN SERVICES A/S, OXYGEN MEDIA SERVICE A/S, OXYGEN CUSTOMER COMMUNICATION SERVICES A/S, OCCS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-22 tilføjes Direktion: Peter Iben Bjerregaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-22 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri (offentliggjort 2007-10-04)
Den 2007-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-22 tilføjes Navne: OXYGEN CUSTOMER COMMUNICATION SERVICES A/S (offentliggjort 2007-08-22)
Den 2007-08-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-22 tilføjes Stiftere: OXYGEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)