Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Siljangade 6, 2. 27., 2300 København S (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Broagergade 6, 5., 1672 København V (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2007-08-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RIIS MICHELSEN ApS. (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2013-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: AGORA SOCIAL PRODUCTION ApS. (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2014-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: VOLCANO A/S. (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2015-06-03 sletter virksomheden Ejerskaber: TØ ApS. (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2021-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AGORA SOCIAL PRODUCTION ApS. (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Broagergade 6, 5., 1672 København V (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2018-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nikolaj Plads 32, 3., 1067 København K (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-04 tilføjes Kontaktoplysninger: trm@riismichelsen.dk (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nikolaj Plads 32, 3., 1067 København K (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2017-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerågade 2, 1. mf., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2016-11-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerågade 2, 1. mf., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2016-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ågade 15, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2010-12-23 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 fjernes Revisor: Skagen Vinimport ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ågade 15, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2007-08-21 tilføjes Direktion: Thøger Michelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage handel og investering og dermed beslægtet virksomhed herunder passiv kapitalanbringelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 tilføjes Legale ejere: Randi Michelsen, Thøger Michelsen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2007-08-21 tilføjes Navne: RIIS MICHELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2007-08-21)
Den 2007-08-21 tilføjes Reelle ejere: Randi Michelsen, Thøger Michelsen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2007-08-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-08-21 tilføjes Revisor: Skagen Vinimport ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 tilføjes Stiftere: Thøger Michelsen, Randi Michelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 tilføjes Vedtægter: 2007-08-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-08-21)
Den 2007-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)