Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Legale ejere | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | xbrl | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Direktion | Binavne | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Revision fravalgt | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Virksomhedsform | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2020-02-06 sletter virksomheden Ejerskaber: LEAD AGENCY A/S. (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2024-06-27 tilføjes Legale ejere: LEAD AGENCY A/S (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-26 fjernes Legale ejere: LEAD AGENCY A/S (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-04-30 tilføjes Legale ejere: Kayak Consult ApS (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-04-30 fjernes Legale ejere: Shirmohammadi ApS (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-04-29 fjernes Legale ejere: Kayak Consult ApS (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-04-04 tilføjes Hjemmeside: www.leadagency.dk (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-04 tilføjes Kontaktoplysninger: marianne@leadagency.dk (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-03 fjernes Kontaktoplysninger: kaster@leadagency.dk (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-01 tilføjes Legale ejere: LEAD AGENCY A/S (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-03-01 fjernes Legale ejere: PA CONSULT ApS (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-29 fjernes Legale ejere: LEAD AGENCY A/S (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed inden for strategisk planlægning og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. Et af Selskabets øvrige formål er i sin virksomhed og drift at have en væsentlig positiv indvirkning på samfundet og miljøet som helhed. (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-30 tilføjes Vedtægter: 2024-01-30 (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2023-02-07 tilføjes Bestyrelse: Amalie Kathrine Ørum Gaardbo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-07 fjernes Bestyrelse: Søren Kaster (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-07 tilføjes Legale ejere: LEAD AGENCY A/S (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2023-02-07 fjernes Legale ejere: KASTER ApS (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-06 fjernes Legale ejere: LEAD AGENCY A/S (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-01 tilføjes Direktion: Marianne Hjaltelin (direktør) (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-01 fjernes Direktion: Søren Kaster (direktør) (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-01 tilføjes Legale ejere: LEAD AGENCY A/S, Kayak Consult ApS (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-08-31 fjernes Legale ejere: LEAD AGENCY A/S (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-04-04 tilføjes Binavne: Media Muse A/S, Inspire Productions A/S, Inspire Media A/S, Inspire Film A/S, Inspire Content A/S, Inspire A/S (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-03 tilføjes Vedtægter: 2022-04-03 (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2022-02-15 tilføjes Legale ejere: LEAD AGENCY A/S, KASTER ApS (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-02-14 fjernes Legale ejere: LEAD AGENCY A/S, KASTER ApS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-04 tilføjes Bestyrelse: Ulla Lundhus (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-09 tilføjes Legale ejere: KASTER ApS, Gaardbo Consult ApS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2021-02-08 fjernes Legale ejere: KASTER ApS (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-02-09 fjernes Reelle ejere: Søren Kaster (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-02-08 tilføjes Bestyrelse: Barbara Saitta Bregendal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2021-02-08 fjernes Bestyrelse: Anita Baun Hørdum (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-06 tilføjes Legale ejere: KASTER ApS, LEAD AGENCY A/S, Shirmohammadi ApS (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2020-02-05 fjernes Legale ejere: KASTER ApS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-02-06 tilføjes Reelle ejere: Søren Kaster (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2020-02-05 fjernes Reelle ejere: Søren Kaster (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-02-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Bestyrelse: Thomas Ladefoged (formand) (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-25 fjernes Bestyrelse: Torsten Hvidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Bestyrelse: Anita Baun Hørdum (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-20 tilføjes Legale ejere: KASTER ApS, PA CONSULT ApS, Svavars Holding ApS, Baun Hørdum ApS, Saitta Consult ApS, Volle Holding ApS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2018-12-20 fjernes Legale ejere: SKAS Holding ApS (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-19 fjernes Legale ejere: PA CONSULT ApS, Volle Holding ApS, KASTER ApS (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-20 tilføjes Reelle ejere: Søren Kaster (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2018-12-20 fjernes Reelle ejere: Peter Allan Albæk (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-19 fjernes Reelle ejere: Søren Kaster (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-20 tilføjes Vedtægter: 2018-12-20 (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-14 tilføjes Legale ejere: KASTER ApS (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-11-14 fjernes Legale ejere: Stiig Jansen ApS (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-11-13 fjernes Legale ejere: KASTER ApS (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-11-14 fjernes Reelle ejere: Torsten Stiig Jansen (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-28 tilføjes Legale ejere: KASTER ApS (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-09-28 fjernes Legale ejere: MC EQUITY ApS (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-27 fjernes Bestyrelse: Michael Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-01 fjernes Bestyrelse: Kresten Schultz-Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-01-01 fjernes Direktion: Kresten Schultz-Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-10 tilføjes Kontaktoplysninger: kaster@leadagency.dk (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2016-06-09 fjernes Kontaktoplysninger: kresten@leadagency.dk (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-10 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-10 fjernes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-13 tilføjes Bestyrelse: Søren Brandi-Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2016-04-13 tilføjes Direktion: Søren Kaster (direktør) (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2016-04-13 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-04-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2016-04-13 tilføjes Vedtægter: 2016-04-13 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2016-04-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-23 tilføjes Legale ejere: MC EQUITY ApS, Stiig Jansen ApS, PA CONSULT ApS, Volle Holding ApS, SKAS Holding ApS (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-02-22 fjernes Legale ejere: SCHULTZ JØRGENSEN HOLDING ApS, Stiig Jansen ApS, PA CONSULT ApS, MC EQUITY ApS (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-02-23 tilføjes Reelle ejere: Torsten Stiig Jansen, Søren Kaster, Peter Allan Albæk (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2016-02-15 tilføjes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-02-15 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 525.000,00 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-02-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-02-11 tilføjes Vedtægter: 2016-02-11 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnsborg Tværgade 5, 1., 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 15-17, 1130 København K (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-10 tilføjes Legale ejere: SCHULTZ JØRGENSEN HOLDING ApS, Stiig Jansen ApS, PA CONSULT ApS, MC EQUITY ApS (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-27 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2015-05-27 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed inden for strategisk planlægning og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2013-09-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-03 tilføjes Vedtægter: 2013-09-03 (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2013-08-20 tilføjes Bestyrelse: Torsten Hvidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-10 tilføjes Binavne: LEAD HOUSE A/S, LEAD CONSULTANTS A/S, LEAD COMMUNICATION A/S, LEAD A/S, LEAD & CO. A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2013-02-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2013-02-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-21 tilføjes Navne: LEAD AGENCY A/S (offentliggjort 2013-04-10)
Den 2013-02-20 fjernes Navne: LEAD AGENCY ApS (offentliggjort 2007-09-17)
Den 2013-02-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-04-10)
Den 2013-02-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-08-21)
Den 2013-02-21 fjernes Binavne: FRONTLINE PUBLIC RELATIONS ApS, FRONTLINE PR.DK ApS, FRONTLINE PR ApS, FRONTLINE KOMMUNIKATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-17 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-17 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2012-07-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2010-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 15-17, 1130 København K (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2010-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Bregentved Alle 11, 2820 Gentofte (offentliggjort 2010-04-27)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregentved Alle 11, 2820 Gentofte (offentliggjort 2010-04-27)
Den 2010-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Egebjerg Alle 2, 2900 Hellerup (offentliggjort 2007-09-17)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2007-11-19)
Den 2007-11-19 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2007-11-19)
Den 2007-11-18 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-10-31)
Den 2007-10-02 tilføjes Bestyrelse: Kresten Schultz-Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-18 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-10-31)
Den 2007-09-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-18 tilføjes Kontaktoplysninger: kresten@leadagency.dk (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2007-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egebjerg Alle 2, 2900 Hellerup (offentliggjort 2007-09-17)
Den 2007-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-17 tilføjes Direktion: Kresten Schultz-Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-17 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-17 tilføjes Navne: LEAD AGENCY ApS (offentliggjort 2007-09-17)
Den 2007-09-16 fjernes Navne: VICH 9820 ApS (offentliggjort 2007-08-21)
Den 2007-09-17 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 fjernes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Binavne: FRONTLINE PUBLIC RELATIONS ApS, FRONTLINE PR.DK ApS, FRONTLINE PR ApS, FRONTLINE KOMMUNIKATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Navne: VICH 9820 ApS (offentliggjort 2007-08-21)
Den 2007-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-08-21)
Den 2007-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)