Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Viemosevej 3, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-08 fjernes Navne: REINSBORG INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-08 fjernes Stiftere: Ole Dollerup Reinsborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-27 fjernes Direktion: Ole Dollerup Reinsborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-14 fjernes Revisor: EBSEN CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viemosevej 3, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-20 tilføjes Direktion: Ole Dollerup Reinsborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er holdingvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Navne: REINSBORG INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Revisor: EBSEN CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Stiftere: Ole Dollerup Reinsborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Vedtægter: 2007-08-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)