Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Vedtægter | Kapital | Formål | Tegningsregel | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2019-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 1, 8840 Rødkærsbro (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 fjernes Direktion: Thomas Hentze Andersen (direktion) (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-05-31 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-09 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 fjernes Legale ejere: MITA-TEKNIK A/S (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 fjernes Navne: MITA-TEKNIK, INVEST ApS (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 fjernes Omlægningsperiode slut: 2017-12-31 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 fjernes Omlægningsperiode start: 2017-06-01 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 fjernes Reelle ejere: Mia Hentze Andersen, Thomas Hentze Andersen, Jesper Hentze Andersen (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 fjernes Stiftere: MITA-TEKNIK A/S (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-01-10 tilføjes Reelle ejere: Mia Hentze Andersen, Thomas Hentze Andersen, Jesper Hentze Andersen (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2018-05-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2017-12-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-18 tilføjes Vedtægter: 2017-12-18 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2017-09-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-12-31 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2017-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-06-01 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2017-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2017-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2017-05-31 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-05-31 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2016-07-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2016-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2016-06-28 tilføjes Vedtægter: 2016-06-28 (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2014-10-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2014-10-31 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-06 tilføjes Direktion: Thomas Hentze Andersen (direktion) (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2012-09-06 fjernes Direktion: Holger Hentze Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af fast ejendom, besiddelse af aktier og anparter i andre selskaber, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2012-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2012-09-06 tilføjes Vedtægter: 2012-09-06 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 1, 8840 Rødkærsbro (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2007-08-09 tilføjes Direktion: Holger Hentze Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-05-31 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2007-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-09 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2007-08-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2007-08-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2007-08-09 tilføjes Legale ejere: MITA-TEKNIK A/S (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2007-08-09 tilføjes Navne: MITA-TEKNIK, INVEST ApS (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2007-08-09 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2007-08-09 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2007-08-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2007-08-09 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 tilføjes Stiftere: MITA-TEKNIK A/S (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2007-08-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2007-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-24)