Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Formål | Tegningsregel | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Reelle ejere | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-22 tilføjes Direktion: Anders Nørgaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-22 fjernes Direktion: Søren Nystrøm Rasted (direktør) (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 123, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2022-02-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2019-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-10 tilføjes Vedtægter: 2017-07-10 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-03 tilføjes Hovedbranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-02 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-01 tilføjes Legale ejere: SL HOLDING AF 28.04.2004 ApS (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-03-01 fjernes Legale ejere: DANNY RED HOLDING ApS (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-02-28 fjernes Legale ejere: SL HOLDING AF 28.04.2004 ApS (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er entertainment samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-28 tilføjes Vedtægter: 2013-06-28 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2013-06-28 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-01 tilføjes Direktion: Søren Nystrøm Rasted (direktør) (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2012-02-01 fjernes Direktion: Niclas Anker (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-08-18 tilføjes Legale ejere: SL HOLDING AF 28.04.2004 ApS, DANNY RED HOLDING ApS, DIF HOLDING ApS (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2011-08-18 tilføjes Reelle ejere: Søren Nystrøm Rasted, Lene Grawford Nystrøm Rasted, René Jo Dif (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2010-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2010-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 56, 2., 8000 Århus C (offentliggjort 2008-06-23)
Den 2010-03-18 tilføjes Direktion: Niclas Anker (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-18 fjernes Direktion: Søren Broberg Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-18 tilføjes Navne: VANDFORSYNINGEN ApS (offentliggjort 2010-03-18)
Den 2010-03-17 fjernes Navne: ZYX AF 15. AUGUST 2007 ApS (offentliggjort 2007-08-16)
Den 2010-03-18 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 56, 2., 8000 Århus C (offentliggjort 2008-06-23)
Den 2008-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 8, 2. th., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-09-14)
Den 2007-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 8, 2. th., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-15 tilføjes Direktion: Søren Broberg Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-15 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-09-14)
Den 2007-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-15 tilføjes Navne: ZYX AF 15. AUGUST 2007 ApS (offentliggjort 2007-08-16)
Den 2007-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-15 tilføjes Stiftere: SØREN BROBERG JOHANSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-08-16)
Den 2007-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)