Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 94, 1. th., 1307 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-10 fjernes Direktion: Mads Christian Blicher Fosselius (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-10 fjernes Navne: MAHEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-10 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-10 fjernes Stiftere: Mads Christian Blicher Fosselius, Henrik Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 94, 1. th., 1307 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-13 tilføjes Direktion: Mads Christian Blicher Fosselius (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service, aktiviteter i tilknytning hertil samt at eje og besidde kapitalandele i andre virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Navne: MAHEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Stiftere: Mads Christian Blicher Fosselius, Henrik Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Vedtægter: 2007-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)