Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyøvej 20, 3. mf., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-17 fjernes Direktion: Lise Lotte Poulsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-15 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-17 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-17 fjernes Kontaktoplysninger: poulsen@skp-gruppen.dk (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-17 fjernes Legale ejere: POULSEN-MARIENDAL ApS (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-17 fjernes Navne: SKP-CAPITAL ApS (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-17 fjernes Reelle ejere: Lise Lotte Poulsen (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-17 fjernes Stiftere: VENTURE INVEST SKP A/S (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2011-04-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Gentofte Ejendomskreditselskab A/S. (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Gentofte Ejendomskreditselskab A/S. (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Gentofte Ejendomskreditselskab A/S. (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyøvej 20, 3. mf., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 3, 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-08-01)
Den 2021-04-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-23 tilføjes Legale ejere: POULSEN-MARIENDAL ApS (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-02-23 fjernes Legale ejere: SKP A/S (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 fjernes Legale ejere: POULSEN-MARIENDAL ApS (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2020-03-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-07 tilføjes Kontaktoplysninger: poulsen@skp-gruppen.dk (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2019-04-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-25 tilføjes Direktion: Lise Lotte Poulsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2019-01-25 tilføjes Reelle ejere: Lise Lotte Poulsen (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2019-01-25 fjernes Reelle ejere: Svend Aage Kousgaard Poulsen (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2019-01-24 fjernes Reelle ejere: Lise Lotte Poulsen (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2018-12-29 fjernes Direktion: Svend Aage Kousgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-02-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-11 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2013-09-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2013-07-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med Investering af enhver art, køb og salg, udlejning, konsulentassistance, administration samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens vurdering. (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2013-07-26 tilføjes Legale ejere: POULSEN-MARIENDAL ApS, SKP A/S (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2013-07-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2013-07-26 tilføjes Vedtægter: 2013-07-26 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2013-03-02 fjernes Revisor: REV-2018 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Revisor: REV-2018 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET TBC AF 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET TBC AF 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2009-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 3, 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-08-01)
Den 2007-08-15 tilføjes Direktion: Svend Aage Kousgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2007-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2007-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-15 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2007-08-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-15 tilføjes Navne: SKP-CAPITAL ApS (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2007-08-15 tilføjes Reelle ejere: Lise Lotte Poulsen, Svend Aage Kousgaard Poulsen (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2007-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2007-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2007-08-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2007-08-15 tilføjes Stiftere: VENTURE INVEST SKP A/S (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2007-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2007-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-17)