Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2007-08-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FORLAGET UNICORN ApS. (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2014-01-10 sletter virksomheden Ejerskaber: MESSAGE EARTH ApS. (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredkær Tværvej 18, 8250 Egå (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredkær Tværvej 18, 8250 Egå (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2018-05-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-23 fjernes Revisor: VISTISEN & LUNDE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-01 tilføjes Revisor: VISTISEN & LUNDE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2014-03-01 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-30 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredkær Tværvej 18, 8250 Egå (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2007-08-10 tilføjes Direktion: Kirsten Aarup Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i virksomheder samt anden efter direktørens skøn hermed forenelig virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-10 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-10 tilføjes Legale ejere: Kirsten Aarup Sørensen (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2007-08-10 tilføjes Navne: MONOCEROS HOLDING ApS (offentliggjort 2007-08-15)
Den 2007-08-10 tilføjes Reelle ejere: Kirsten Aarup Sørensen (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2007-08-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2007-08-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-10 tilføjes Stiftere: Kirsten Aarup Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-10 tilføjes Vedtægter: 2007-08-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-08-15)
Den 2007-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)