Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjerting Byvej 8, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2024-02-13 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2024-02-13 tilføjes Kontaktoplysninger: filur02@hotmail.com (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2024-02-13 tilføjes Navne: Hans Schourups Gade 6 (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2024-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2023-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjerting Byvej 8, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-31 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-31 fjernes Kontaktoplysninger: filur02@hotmail.com (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-31 fjernes Navne: Hans Schourups Gade 6 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-31 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2020-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjerting Byvej 8, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2020-10-28 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2020-10-28 tilføjes Kontaktoplysninger: filur02@hotmail.com (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2020-10-28 tilføjes Navne: Hans Schourups Gade 6 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2020-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2020-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjerting Byvej 8, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2020-07-05)
Den 2020-07-05 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-07-05)
Den 2020-07-05 fjernes Kontaktoplysninger: filur02@hotmail.com (offentliggjort 2020-07-05)
Den 2020-07-05 fjernes Navne: Hans Schourups Gade 6 (offentliggjort 2020-07-05)
Den 2020-07-05 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-07-05)
Den 2017-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjerting Byvej 8, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2020-07-05)
Den 2017-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Ferslevvej 1, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-07-03 tilføjes Kontaktoplysninger: filur02@hotmail.com (offentliggjort 2020-07-05)
Den 2017-07-02 fjernes Kontaktoplysninger: jc@v-bf.dk (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ferslevvej 1, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Schourups Gade 6, 5. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2017-01-30 tilføjes Kontaktoplysninger: jc@v-bf.dk (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-01-29 fjernes Kontaktoplysninger: pkk7982@hotmail.com (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-07-05)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2011-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Schourups Gade 6, 5. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2011-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Schourups Gade 6, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2010-06-29)
Den 2011-06-07 tilføjes Kontaktoplysninger: pkk7982@hotmail.com (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2010-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Schourups Gade 6, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2010-06-29)
Den 2010-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Schourups Gade 6, 6. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2008-05-21)
Den 2008-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Schourups Gade 6, 6. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2008-05-21)
Den 2008-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Schourups Gade 6, 3. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Schourups Gade 6, 3. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-21 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-21 tilføjes Navne: Hans Schourups Gade 6 (offentliggjort 2020-07-05)
Den 2007-08-21 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-07-05)