Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paludan-Müllers Vej 84, 1. th., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Randersvej 204, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersvej 204, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Randersvej 204, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersvej 204, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Engskovvænget 112, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-30 tilføjes Kontaktoplysninger: info@laros.dk (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-29 fjernes Kontaktoplysninger: soelling@os.dk (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2011-07-19)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2010-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engskovvænget 112, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2010-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 31, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-12 tilføjes Kontaktoplysninger: soelling@os.dk (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 31, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-19 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-19 tilføjes Navne: Abf. Engskovvænget 108-150 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-19 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2013-11-22)