Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bispeengen 52, 5270 Odense N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-04 fjernes Navne: S. J. JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-04 fjernes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-04 fjernes Stiftere: Stig Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-22 fjernes Direktion: Stig Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bispeengen 52, 5270 Odense N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-13 tilføjes Direktion: Stig Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Navne: S. J. JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Stiftere: Stig Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Vedtægter: 2007-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)