Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2010-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Valdemars Alle 82, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-03 fjernes Bestyrelse: John Bjørk (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-03 fjernes Direktion: John Bjørk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-03 fjernes Hovedbranche: Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-03 fjernes Kontaktoplysninger: job@nursecare.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-03 fjernes Navne: NONLOCK ZENIUS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-03 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-03 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-03 fjernes Revisor: CR AF 01.08.2021 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-03 fjernes Stiftere: MALA HOLDING ApS, KULOMA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-23 tilføjes Kontaktoplysninger: job@nursecare.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valdemars Alle 82, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Søllerødgade 42, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og salg af cykellåse samt hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen samt af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 tilføjes Vedtægter: 2010-01-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-27 tilføjes Direktion: John Bjørk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-27 fjernes Direktion: Niklaus Bendix Sonne (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-27 fjernes Bestyrelse: Niklaus Bendix Sonne (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søllerødgade 42, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-14 tilføjes Bestyrelse: Niklaus Bendix Sonne (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 tilføjes Direktion: Niklaus Bendix Sonne (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 tilføjes Navne: NONLOCK ZENIUS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 tilføjes Revisor: CR AF 01.08.2021 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 tilføjes Stiftere: MALA HOLDING ApS, KULOMA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)