Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Paradisvej 68, 2840 Holte (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-10 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-01 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-11-27 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-01 fjernes Navne: LP HOLTE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-01 fjernes Revisor: Revisions-Partner I/S, registrerede revisorer (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-01 fjernes Stiftere: Liseth Tenna Rasmussen (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2013-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2013-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-17 fjernes Direktion: Per Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-27 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-11-27 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2009-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder at være holdingselskab for andre virksomheder. (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2009-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2009-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2009-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2009-10-30 tilføjes Vedtægter: 2009-10-30 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2009-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Paradisvej 68, 2840 Holte (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2007-08-10 tilføjes Direktion: Per Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2007-08-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-10 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2007-08-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-10 tilføjes Navne: LP HOLTE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2007-08-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2007-08-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2007-08-10 tilføjes Revisor: Revisions-Partner I/S, registrerede revisorer (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2007-08-10 tilføjes Stiftere: Liseth Tenna Rasmussen (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2007-08-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2007-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)