Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsvænget 23, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-13 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-09-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-09-18 fjernes Legale ejere: Laulo Simon Vedel-Petersen (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-09-18 fjernes Navne: LAULO HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-09-18 fjernes Reelle ejere: Laulo Simon Vedel-Petersen (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-09-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-09-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-09-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-09-18 fjernes Stiftere: Laulo Simon Vedel-Petersen (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-09-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-08-16 fjernes Direktion: Laulo Simon Vedel-Petersen (adm. dir) (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-08-16 fjernes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2018-06-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-29 tilføjes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2013-01-29 fjernes Revisor: MICHAEL RYDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsvænget 23, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2007-08-13 tilføjes Direktion: Laulo Simon Vedel-Petersen (adm. dir) (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2007-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve holding og investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2007-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2007-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-13 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2007-08-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2007-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2007-08-13 tilføjes Legale ejere: Laulo Simon Vedel-Petersen (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2007-08-13 tilføjes Navne: LAULO HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2007-08-13 tilføjes Reelle ejere: Laulo Simon Vedel-Petersen (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2007-08-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2007-08-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2007-08-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2007-08-13 tilføjes Revisor: MICHAEL RYDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Stiftere: Laulo Simon Vedel-Petersen (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2007-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2007-08-13 tilføjes Vedtægter: 2007-08-13 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2007-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2007-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-16)