Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2002-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Farvervej 22, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-09 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-09 fjernes Navne: MARTIN FISCHERS TRÆLASTHANDELS EFTFL. A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-09 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 fjernes Bestyrelse: Keld Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 fjernes Direktion: Jens Lykke Kjeldsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-05 tilføjes Bestyrelse: Henry Elkjær Kjeldsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-05 fjernes Bestyrelse: Niels Peter Baagøe Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-05 tilføjes Direktion: Jens Lykke Kjeldsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-05 fjernes Direktion: Keld Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-05 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-05-18 fjernes Bestyrelse: Poul Bak Villumsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1993-11-12 fjernes Bestyrelse: Ejgil Gottenborg Villumsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-28 fjernes Direktion: Ejgil Gottenborg Villumsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farvervej 22, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Farvervej 3, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-11 tilføjes Vedtægter: 1985-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farvervej 3, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-03-15 tilføjes Bestyrelse: Ejgil Gottenborg Villumsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-03-15 tilføjes Direktion: Ejgil Gottenborg Villumsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-03-15 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-03-15 tilføjes Navne: MARTIN FISCHERS TRÆLASTHANDELS EFTFL. A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-03-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)