Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Andkjær Christensen | 27.01.2015 | 22.03.2023 | adm. dir |
Søren Peter Gramkow | 02.08.2007 | 27.01.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Andkjær Christensen | 26.02.2015 | 22.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Inge Lise Jensen | 26.02.2015 | 22.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Bach Jensen | 26.02.2015 | 22.03.2023 | formand |
Søren Peter Gramkow | 02.08.2007 | 27.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Tom Lundberg | 02.08.2007 | 27.04.2012 | formand |