Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hjemmeside | Reelle ejere | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Irma Pedersens Gade 115, 6. 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandparken 2, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2007-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VE2 007 ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2018-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VE2 Holding ApS. (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2023-03-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-04-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-04-13 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-04-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandparken 2, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2017-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 84, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-21 tilføjes Hjemmeside: www.ve2.dk (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-21 tilføjes Reelle ejere: Hugo Dines Schmidt (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-05-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 84, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2015-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Valdemar Poulsens Vej 3, 8260 Viby J (offentliggjort 2015-10-02)
Den 2015-10-02 tilføjes Kontaktoplysninger: hugo@ve2.dk (offentliggjort 2015-10-02)
Den 2014-08-18 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2014-08-18 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-10-01 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Revisor: SELSKABET 080808 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-31 tilføjes Revisor: SELSKABET 080808 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-31 fjernes Revisor: Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valdemar Poulsens Vej 3, 8260 Viby J (offentliggjort 2015-10-02)
Den 2007-08-08 tilføjes Direktion: Hugo Dines Schmidt (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele i andre virksomheder, køb og salg samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-08 tilføjes Legale ejere: Hugo Dines Schmidt (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2007-08-08 tilføjes Navne: SCHMIDT 1965 HOLDING ApS (offentliggjort 2007-08-31)
Den 2007-08-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2007-08-08 tilføjes Revisor: Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-08 tilføjes Stiftere: Hugo Dines Schmidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-08 tilføjes Vedtægter: 2007-08-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-08-31)
Den 2007-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)