Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Kontaktoplysninger | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ibæk Strandvej 282, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Friis Hansens Vej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2013-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Bacowe Group ApS. (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-04-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Prime Tracking A/S. (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2018-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Gammelgaard & Klemmensen Invest ApS. (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-10-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Friis Hansens Vej 1 ApS. (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2019-06-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Uni-Soft ApS. (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2019-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MKS2022 Aps. (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Prime Tracking A/S. (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2020-04-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MKS2022 Aps. (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-09-11 sletter virksomheden Ejerskaber: DITBILHUS.DK A/S. (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DITBILHUS.DK A/S. (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-03-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Prime Tracking A/S. (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-08-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DITBILHUS.DK A/S. (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-09-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Prime Tracking A/S. (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Friis Hansens Vej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Friis Hansens Vej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-27 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-09-27 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Friis Hansens Vej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2020-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Frøskovparken 72, 7400 Herning (offentliggjort 2020-08-02)
Den 2020-08-02 tilføjes Kontaktoplysninger: klemmensen3008@gmail.com (offentliggjort 2020-08-02)
Den 2020-08-01 fjernes Kontaktoplysninger: klemmensen1979@gmail.com (offentliggjort 2020-08-02)
Den 2020-02-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-18 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2017-04-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2016-12-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-25 tilføjes Kontaktoplysninger: klemmensen1979@gmail.com (offentliggjort 2020-08-02)
Den 2016-01-24 fjernes Kontaktoplysninger: michael@bakkensbiler.dk (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-11-04 tilføjes Vedtægter: 2015-11-04 (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-09-30 (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-07-01 (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-04-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2015-04-12 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2014-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frøskovparken 72, 7400 Herning (offentliggjort 2020-08-02)
Den 2014-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Bytoften 66, 7400 Herning (offentliggjort 2014-11-12)
Den 2011-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bytoften 66, 7400 Herning (offentliggjort 2014-11-12)
Den 2011-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Blomstertoften 15, 7400 Herning (offentliggjort 2009-03-09)
Den 2009-03-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2009-03-19 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blomstertoften 15, 7400 Herning (offentliggjort 2009-03-09)
Den 2009-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bellisvej 34, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2011-01-13)
Den 2008-06-02 tilføjes Kontaktoplysninger: michael@bakkensbiler.dk (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2011-01-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier/anparter i Bakkens Biler A/S og Klemmensen Ejendomme ApS samt at eje anparter/aktier i andre helt eller delvist ejede datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Vedtægter: 2007-08-20 (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2007-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bellisvej 34, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-01 tilføjes Direktion: Michael Stanley Klemmensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Legale ejere: Michael Stanley Klemmensen (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2007-08-01 tilføjes Navne: KLEMMENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2007-08-10)
Den 2007-08-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Stanley Klemmensen (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2007-08-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2007-08-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2007-08-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-08-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Stiftere: Michael Stanley Klemmensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-08-10)
Den 2007-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)