Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2013-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Frihavnsgade 102, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-12-09)
Den 2013-11-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-12-09)
Den 2013-11-11 fjernes Navne: RISE HOLDING AF 2007 ApS (offentliggjort 2013-12-09)
Den 2013-11-11 fjernes Omlægningsperiode slut: 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-11 fjernes Omlægningsperiode start: 2009-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-11 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-11 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-11 fjernes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-11 fjernes Stiftere: Thomas Hagemann Rise (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-12-09)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2012-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-13 fjernes Direktion: Thomas Hagemann Rise (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investering og finansiel virksomhed, herunder navnlig investering og besiddelse af kapitalandele i danske selskaber indenfor restaurationsbranchen, samt anden tilknyttet investeringsvirksomhed efter bestyrelsens (direktionens) beslutning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-14 tilføjes Vedtægter: 2009-09-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Frihavnsgade 102, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-12-09)
Den 2007-08-09 tilføjes Direktion: Thomas Hagemann Rise (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 tilføjes Navne: RISE HOLDING AF 2007 ApS (offentliggjort 2013-12-09)
Den 2007-08-09 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 tilføjes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 tilføjes Stiftere: Thomas Hagemann Rise (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-09)
Den 2007-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)