Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 88, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 88, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2010-05-27 sletter virksomheden Ejerskaber: ATCORE ApS. (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2011-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BLOGGERS DELIGHT ApS. (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2012-09-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 27.10.15 ApS. (offentliggjort 2016-02-20)
Den 2014-02-20 sletter virksomheden Ejerskaber: GetSupremacy ApS. (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2014-12-05 sletter virksomheden Ejerskaber: TROMMESALEN INVEST IVS. (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-01-10 sletter virksomheden Ejerskaber: GetSupremacy ApS. (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-02-26 sletter virksomheden Ejerskaber: GetSupremacy ApS. (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-04-09 sletter virksomheden Ejerskaber: GetSupremacy ApS. (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2018-08-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 18. juni 2019 ApS. (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2021-05-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BLOGGERS DELIGHT ApS. (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2022-08-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ATCORE ApS. (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-08-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2020-03-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2019-07-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 88, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2019-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 88, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 88, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 88, 3., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 88, 3., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2013-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Blegdamsvej 104, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2011-02-02)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blegdamsvej 104, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2011-02-02)
Den 2011-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Langøgade 3, 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2009-07-18)
Den 2010-11-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langøgade 3, 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2009-07-18)
Den 2009-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 80, 4., 2200 København N (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2008-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-25 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Henning Birkehøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 80, 4., 2200 København N (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2007-08-07 tilføjes Direktion: Claudio Sebastian Gullak (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med online marketing, e-handel, forfattervirksomhed og foredragsvirksomhed samt drive virksomhed med investering og finansiering, herunder at eje anparter og aktier i andre selskaber samt med at drive virksomhed med investering samt køb/salg af ure, kunst, smykker og antikviteter samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-07 tilføjes Legale ejere: Claudio Sebastian Gullak (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2007-08-07 tilføjes Navne: NETINVADE ApS (offentliggjort 2007-08-08)
Den 2007-08-07 tilføjes Reelle ejere: Claudio Sebastian Gullak (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2007-08-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-08-07 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Henning Birkehøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-07 tilføjes Stiftere: Claudio Sebastian Gullak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-07 tilføjes Vedtægter: 2007-08-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-08-08)
Den 2007-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)