Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovparken 27, 8783 Hornsyld (offentliggjort 2022-12-18)
Den 2022-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 21, 2. tv15., 8783 Hornsyld (offentliggjort 2022-12-18)
Den 2007-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMS- OG HANDELSSELSKABET ApS. (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2007-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DSESG ApS. (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-11-04 sletter virksomheden Ejerskaber: HCLA HOLDING ApS. (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2019-01-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Torbens VVS-service ApS. (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2022-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 21, 2. tv15., 8783 Hornsyld (offentliggjort 2022-12-18)
Den 2022-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergårdsmarken 54, 8783 Hornsyld (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergårdsmarken 54, 8783 Hornsyld (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergårdsmarken 54, 8783 Hornsyld (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergårdsmarken 54, 8783 Hornsyld (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergårdsmarken 54, 8783 Hornsyld (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergårdsmarken 54, 8783 Hornsyld (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergårdsmarken 54, 8783 Hornsyld (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2018-04-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2018-04-23 tilføjes Vedtægter: 2018-04-23 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2018-04-23 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-21 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-12-21 fjernes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-06-10 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-06-10 fjernes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergårdsmarken 54, 8783 Hornsyld (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2016-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevej 7, 8783 Hornsyld (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2014-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 7, 8783 Hornsyld (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2014-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 44, 8783 Hornsyld (offentliggjort 2014-11-11)
Den 2014-11-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier, foretage investeringer i øvrigt og ligeartet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 tilføjes Navne: CTS HORNSYLD HOLDING ApS (offentliggjort 2014-11-11)
Den 2014-11-10 fjernes Navne: HVVS HOLDING ApS (offentliggjort 2014-11-11)
Den 2014-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 tilføjes Vedtægter: 2014-11-11 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: AMIA 2011 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 44, 8783 Hornsyld (offentliggjort 2014-11-11)
Den 2007-08-01 tilføjes Direktion: Carl Torben Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Legale ejere: Carl Torben Sørensen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2007-08-01 tilføjes Navne: HVVS HOLDING ApS (offentliggjort 2014-11-11)
Den 2007-08-01 tilføjes Reelle ejere: Carl Torben Sørensen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2007-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2007-08-01 tilføjes Revisor: AMIA 2011 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Stiftere: Carl Torben Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-08-29)
Den 2007-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)