Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 14, 7323 Give (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevej 14, 7323 Give (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-12-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-12-06 tilføjes Vedtægter: 2019-12-06 (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-12-06 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-12-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 14, 7323 Give (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevej 14, 7323 Give (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-12-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-01-24 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2012-01-24 fjernes Revisor: LOKA INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-20 tilføjes Direktion: Tobias Ringsted Langkjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-20 fjernes Direktion: Jan Langkjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe, udleje, opføre og renovere fast ejensom samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-20 tilføjes Legale ejere: TRL INVEST ApS (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2011-10-20 tilføjes Navne: TRL EJENDOMME ApS (offentliggjort 2011-10-20)
Den 2011-10-19 fjernes Navne: JAN LANGKJÆR EJENDOMME ApS (offentliggjort 2007-08-10)
Den 2011-10-20 tilføjes Reelle ejere: Tobias Ringsted Langkjær (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2011-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-20 tilføjes Vedtægter: 2011-10-20 (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2008-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 14, 7323 Give (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2008-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kjærsgårdsvej 6, 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-04 tilføjes Revisor: LOKA INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 fjernes Revisor: Ellegaard Revision v/ Ingrid E. Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kjærsgårdsvej 6, 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-30 tilføjes Direktion: Jan Langkjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-30 tilføjes Navne: JAN LANGKJÆR EJENDOMME ApS (offentliggjort 2007-08-10)
Den 2007-07-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2007-07-30 tilføjes Revisor: Ellegaard Revision v/ Ingrid E. Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-08-10)
Den 2007-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)