Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Reelle ejere | ||||
Kapital | Vedtægter | Direktion | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Revisor | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Formål | Tegningsregel | Navne | ||||
Hovedbranche | Kapitalvaluta | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2010-07-27 sletter virksomheden Ejerskaber: NORDIC PETROL SYSTEMS HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2012-06-25 sletter virksomheden Ejerskaber: NORDIC PAYMENT SYSTEMS A/S. (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-06-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORDIC PAYMENT SYSTEMS A/S. (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2023-12-22 fjernes Bestyrelse: Bernd Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-18 fjernes Reelle ejere: Bernd Petersen (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 671.883,00 (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-01 tilføjes Vedtægter: 2023-12-01 (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-09-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Clausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-09-01 tilføjes Direktion: Casper Bøyesen-Laugen (direktør) (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-09-01 fjernes Direktion: Lars Clausen (direktør) (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-09-01 tilføjes Vedtægter: 2023-09-01 (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-27 tilføjes Bestyrelse: Bernd Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-02-26 fjernes Bestyrelse: Bernd Petersen (formand) (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-08 tilføjes Bestyrelse: Esben Bay Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-02-10 tilføjes Reelle ejere: Jesper Hilarius Kalko (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-02-10 fjernes Reelle ejere: Jesper Wadum Nielsen (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: PII A/S, JHK ApS (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Esben Bay Jørgensen (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: PII A/S (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Esben Bay Jørgensen (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2022-04-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-13 tilføjes Legale ejere: Nyord Holding ApS (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-13 fjernes Legale ejere: HORSNÆS HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-10-18 tilføjes Legale ejere: PII A/S, AGA HOLDING ApS (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2021-10-17 fjernes Legale ejere: LOGOS HOLDING A/S (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 665.067,00 (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2021-06-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2021-06-08 tilføjes Legale ejere: TGN FM ApS (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2021-06-08 tilføjes Vedtægter: 2021-06-08 (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-03 tilføjes Kapital (Kapital): 658.417,00 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2020-08-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2020-08-03 tilføjes Reelle ejere: Esben Bay Jørgensen, Jesper Wadum Nielsen, Bernd Petersen (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2020-08-02 fjernes Reelle ejere: Jesper Wadum Nielsen, Esben Bay Jørgensen, Bernd Petersen (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-08-03 tilføjes Vedtægter: 2020-08-03 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2020-08-03 fjernes Legale ejere: NORDIC PETROL SYSTEMS HOLDING ApS, NORDIC PAYMENT SYSTEMS A/S (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 812.050,00 (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-06-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-06-25 tilføjes Bestyrelse: Mads Pii (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-06-25 fjernes Bestyrelse: Michael Vinther (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-06-25 tilføjes Direktion: Lars Clausen (direktør) (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2020-06-25 fjernes Direktion: Jan Ilsø Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-06-25 tilføjes Legale ejere: LOGOS HOLDING A/S (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2020-06-25 tilføjes Vedtægter: 2020-06-25 (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-10 tilføjes Reelle ejere: Jesper Wadum Nielsen, Esben Bay Jørgensen, Bernd Petersen (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2017-09-21 tilføjes Legale ejere: NORDIC PAYMENT SYSTEMS A/S (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2017-09-21 fjernes Legale ejere: 17. AUGUST 2007 HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nærum Hovedgade 6, 2850 Nærum (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sorgenfrivej 18, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sorgenfrivej 18, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Avderødvej 27, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-04-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-14 tilføjes Bestyrelse: Jens Christian Klausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-14 fjernes Bestyrelse: Claus Peter Skov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-14 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-14 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-14 tilføjes Vedtægter: 2015-12-14 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2015-06-08 tilføjes Legale ejere: 17. AUGUST 2007 HOLDING ApS, HORSNÆS HOLDING ApS, ANPARTSSELSKABET AF 3. AUGUST 2007 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2015-04-02 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-12-31 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-04-02 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-04-02 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-04-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-04-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-04-01 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-04-01 fjernes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2014-08-14 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2014-08-14 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Avderødvej 27, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Helsingørsvej 38, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2013-09-17 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-17 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og drive hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-17 tilføjes Vedtægter: 2010-11-17 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2010-10-01 tilføjes Direktion: Jan Ilsø Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-01 fjernes Direktion: Claus Peter Skov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-27 tilføjes Legale ejere: NORDIC PETROL SYSTEMS HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2010-02-10 tilføjes Navne: NORDIC PETROL SYSTEMS HOLDING ApS (offentliggjort 2010-02-23)
Den 2010-02-09 fjernes Navne: CE HOLDING ApS (offentliggjort 2007-08-03)
Den 2009-11-19 tilføjes Bestyrelse: Claus Peter Skov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-19 fjernes Bestyrelse: Niels Torben Munck (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-06-17 tilføjes Bestyrelse: Claus Peter Skov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-17 fjernes Bestyrelse: Ole Strange (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-26 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-26 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-14 tilføjes Bestyrelse: Niels Torben Munck (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-14 tilføjes Direktion: Claus Peter Skov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-14 fjernes Direktion: Ole Strange (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2007-08-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsingørsvej 38, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2007-08-03 tilføjes Bestyrelse: Ole Strange (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-03 tilføjes Binavne: CE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-03 tilføjes Direktion: Ole Strange (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-03 tilføjes Navne: CE HOLDING ApS (offentliggjort 2007-08-03)
Den 2007-08-03 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2007-08-03 tilføjes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2007-08-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-08-03 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-03 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET AF 3. AUGUST 2007 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-08-03)
Den 2007-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)