Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Opløsningsstrussel seneste | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2013-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuemosen 7, 5450 Otterup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-27 fjernes Direktion: Søren Kjærgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-27 fjernes Kontaktoplysninger: info@sorenas.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-27 fjernes Navne: SORENAS & PARTNER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-27 fjernes Omlægningsperiode slut: 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Omlægningsperiode start: 2011-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2013-05-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-05-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 fjernes Revisor: MS Administration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-01-15 tilføjes Kontaktoplysninger: info@sorenas.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2011-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-10 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-09 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2011-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og service, herunder konsulentbistand i forbindelse med ejendomshandel i udlandet, samt virksomhed indenfor rejsebranchen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Vedtægter: 2011-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-29 tilføjes Revisor: MS Administration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuemosen 7, 5450 Otterup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Væbnerhatten 110, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2007-08-23)
Den 2008-10-01 fjernes Revisor: A Revision/ Steen Aagaard St. Aut. Revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-10-10)
Den 2007-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Væbnerhatten 110, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2007-08-23)
Den 2007-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-23 tilføjes Direktion: Søren Kjærgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Navne: SORENAS & PARTNER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-22 fjernes Navne: VICH 9872 ApS (offentliggjort 2007-08-02)
Den 2007-08-23 tilføjes Revisor: A Revision/ Steen Aagaard St. Aut. Revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 fjernes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-10-10)
Den 2007-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Navne: VICH 9872 ApS (offentliggjort 2007-08-02)
Den 2007-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)