Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Vedtægter | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Idræts Alle 153, 9800 Hjørring (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-08-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-08-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-27 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-08-02 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med elektriske husholdningsapparater (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-08-02 fjernes Navne: SR 2015 A/S (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-08-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-08-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-08-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-08-02 fjernes Stiftere: MEYER HOLDING ApS, HF HOLDING, LYNGSÅ ApS (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-08-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-11-25 fjernes Legale ejere: HF HOLDING, LYNGSÅ ApS (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-18 tilføjes Navne: SR 2015 A/S (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2015-08-17 fjernes Navne: SERVICERINGEN HJØRRING A/S (offentliggjort 2015-08-18)
Den 2015-08-18 tilføjes Vedtægter: 2015-08-18 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2015-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2015-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-21)
Den 2015-08-18 fjernes Bestyrelse: Frank Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-08-18 fjernes Direktion: Frank Jensen (direktion) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-08-18 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Peter Berg (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-08-06 tilføjes Bestyrelse: Daniel Tidemann Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-08-06 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Peter Berg (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-08-06 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-07-02 fjernes Bestyrelse: Kaj Meyer Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-18 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med elektriske husholdningsapparater (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med elektriske husholdningsmaskiner og -apparater (offentliggjort 2007-08-14)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med elektriske husholdningsmaskiner og -apparater (offentliggjort 2007-08-14)
Den 2007-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Idræts Alle 153, 9800 Hjørring (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2007-07-27 tilføjes Bestyrelse: Kaj Meyer Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-27 tilføjes Direktion: Frank Jensen (direktion) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2007-07-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive virksomhed med salg af køkkeninventar, hårde hvidevarer og elektroniske artikler m.v. samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2007-07-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2007-07-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-27 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2007-07-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2007-07-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2007-07-27 tilføjes Legale ejere: HF HOLDING, LYNGSÅ ApS (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2007-07-27 tilføjes Navne: SERVICERINGEN HJØRRING A/S (offentliggjort 2015-08-18)
Den 2007-07-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2007-07-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2007-07-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2007-07-27 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-27 tilføjes Stiftere: MEYER HOLDING ApS, HF HOLDING, LYNGSÅ ApS (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2007-07-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2007-07-27 tilføjes Vedtægter: 2007-07-27 (offentliggjort 2015-08-18)
Den 2007-07-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2007-07-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-21)