Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2007-07-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MURERMESTER ASKHOLM ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-07-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ASK BYG OG HANDEL ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skattergade 10, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Skattergade 10, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-11-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-03 tilføjes Revisor: N.G. CHRISTENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-03 fjernes Revisor: AJN A/S (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2016-11-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skattergade 10, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2007-07-31 tilføjes Direktion: Ask Askholm (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab, samt hertil knyttet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-31 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-31 tilføjes Legale ejere: Ask Askholm (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-07-31 tilføjes Navne: ASK ASKHOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2007-07-31)
Den 2007-07-31 tilføjes Reelle ejere: Ask Askholm (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2007-07-31 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-31 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-07-31 tilføjes Revisor: AJN A/S (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2007-07-31 tilføjes Stiftere: Ask Askholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-31 tilføjes Vedtægter: 2007-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-07-31)
Den 2007-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)