Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Klosterstræde 23, 1., 1157 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-19 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-19 fjernes Interessenter: Anpartsselskabet af 26.11.2015 (offentliggjort 2007-09-17)
Den 2010-08-19 fjernes Kontaktoplysninger: michael.christensen@coin-as.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-19 fjernes Navne: K/S ROSENBORGGADE 15-17 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-19 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 fjernes Bestyrelse: Michael Hylbæk Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-10-10)
Den 2007-10-02 tilføjes Kontaktoplysninger: michael.christensen@coin-as.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klosterstræde 23, 1., 1157 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-24 tilføjes Bestyrelse: Michael Hylbæk Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-24 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje og drive udlejningsvirksomhed fra ejendommen Rosenborggade 15-17, 1130 København K samt at drive udlejnings- og projektudviklingsvirksomhed iøvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-24 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-10-10)
Den 2007-07-24 tilføjes Interessenter: Anpartsselskabet af 26.11.2015 (offentliggjort 2007-09-17)
Den 2007-07-24 tilføjes Navne: K/S ROSENBORGGADE 15-17 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-24 tilføjes Vedtægter: 2007-07-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-24 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)