Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Hvidhvask | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandbakkevej 17, 8250 Egå (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-13 fjernes Direktion: Erik Laursen (direktion) (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-23 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-13 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-13 fjernes Legale ejere: Erik Laursen (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-13 fjernes Navne: E.L. HOLDING EGÅ ApS (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-13 fjernes Reelle ejere: Erik Laursen (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-13 fjernes Stiftere: Erik Laursen (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-03-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandbakkevej 17, 8250 Egå (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2017-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rouloen 29, 8250 Egå (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2015-05-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-05-28 tilføjes Vedtægter: 2015-05-28 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2015-05-28 fjernes Revisor: ØSTRUP STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2010-03-29 tilføjes Revisor: ØSTRUP STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2010-03-29 fjernes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2009-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-10-22 tilføjes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 fjernes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andel i helt eller delvist ejede datterselskaber, foretage anden kapitalplacering samt drive konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2008-04-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2008-04-21 tilføjes Vedtægter: 2008-04-21 (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rouloen 29, 8250 Egå (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2007-07-23 tilføjes Direktion: Erik Laursen (direktion) (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2007-07-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2007-07-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-23 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2007-07-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2007-07-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2007-07-23 tilføjes Legale ejere: Erik Laursen (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2007-07-23 tilføjes Navne: E.L. HOLDING EGÅ ApS (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2007-07-23 tilføjes Reelle ejere: Erik Laursen (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2007-07-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2007-07-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2007-07-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2007-07-23 tilføjes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-23 tilføjes Stiftere: Erik Laursen (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2007-07-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2007-07-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-13)