Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2010-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilevænget 48, 8300 Odder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-20 fjernes Direktion: Lasse Sparre Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-20 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-20 fjernes Navne: L.S. CONSTRUCTION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-20 fjernes Stiftere: Lasse Sparre Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-19 fjernes Revisor: A4 REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-01 tilføjes Revisor: A4 REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2007-09-04)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilevænget 48, 8300 Odder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Direktion: Lasse Sparre Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er Stålmontage og Tømmer virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2007-09-04)
Den 2007-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Navne: L.S. CONSTRUCTION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Stiftere: Lasse Sparre Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den Administrende Direktør Direktionen udgøres af den Administrende Direktører. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Vedtægter: 2007-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)