Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Robin Chantal Drewer | 26.08.2008 | 10.11.2009 | direktion |
Birgitte Halskov Andersen | 21.08.2007 | 26.08.2008 | direktion |
Dirk Andreas Østergård | 20.07.2007 | 21.08.2007 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dirk Andreas Østergård | 20.07.2007 | 27.07.2007 | bestyrelse |
Gitte Nørberg | 20.07.2007 | 27.07.2007 | bestyrelse |
Alfred Bendy Frederiksen | 20.07.2007 | 27.07.2007 | bestyrelse |
Robin Chantal Drewer | 20.07.2007 | 27.07.2007 | formand |