Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Ærsøe Ewert | 01.01.2019 | 05.05.2021 | direktør |
Michael Wenneberg Drejer Jacobsen | 27.04.2017 | 01.01.2019 | direktør |
Thue Stagsted | 30.03.2015 | 27.04.2017 | direktør |
Lars Georg Brandt | 04.02.2011 | 30.03.2015 | direktion |
Mikael Lidegaard Nielsen | 14.10.2010 | 04.02.2011 | direktion |
Johan Nilsson | 20.04.2010 | 14.10.2010 | direktion |
Hans Thygesen | 28.10.2008 | 20.04.2010 | direktion |
Michael Hansen | 11.07.2007 | 28.10.2008 | direktion |