Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
IndkaldelseTilFordringsproevelse | AndreMeddelelser | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Revisor | Vedtægter | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2019-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 36, 7840 Højslev (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-20 (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-06-28 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-06-28 fjernes Navne: MS 16.02.2018 ApS (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-06-28 fjernes ObligatoriskEmail: nikolaj@mssprojtebeton.dk (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-06-28 fjernes Reelle ejere: Michael Stengaard (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-06-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-06-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-06-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-06-28 fjernes Stiftere: Michael Stengaard (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-06-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-05-31 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-04-09 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2019-02-15 Statstidende AndreMeddelelser
Den 2019-01-10 fjernes Legale ejere: MS SPRØJTEBETON HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-16)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2018-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-19 fjernes Direktion: Michael Stengaard (direktion) (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-19 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-13 tilføjes Navne: MS 16.02.2018 ApS (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2018-02-12 fjernes Navne: M S SPRØJTEBETON ApS (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-13 tilføjes Vedtægter: 2018-02-13 (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2017-10-04 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-01 tilføjes ObligatoriskEmail: nikolaj@mssprojtebeton.dk (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-01 tilføjes Direktion: Nikolaj Tymm-Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-01-24 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2014-01-24 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Anlæg af veje og jernbaner (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er håndværksmæssig virksomhed. (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2009-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 156.250,00 (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2009-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2009-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2009-04-01 tilføjes Vedtægter: 2009-04-01 (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 36, 7840 Højslev (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2008-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 33, 7840 Højslev (offentliggjort 2008-11-19)
Den 2008-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 33, 7840 Højslev (offentliggjort 2008-11-19)
Den 2008-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolevej 23, 7840 Højslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anlæg af veje og jernbaner (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2007-09-21)
Den 2007-09-11 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-11 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolevej 23, 7840 Højslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-20 tilføjes Direktion: Michael Stengaard (direktion) (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2007-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2007-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-20 (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2007-07-20 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2007-09-21)
Den 2007-07-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-20 tilføjes Legale ejere: MS SPRØJTEBETON HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-16)
Den 2007-07-20 tilføjes Navne: M S SPRØJTEBETON ApS (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2007-07-20 tilføjes Reelle ejere: Michael Stengaard (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2007-07-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2007-07-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2007-07-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2007-07-20 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-20 tilføjes Stiftere: Michael Stengaard (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2007-07-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2007-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-22)