Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Reelle ejere | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2010-07-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KOKHOLM BYGGERÅDGIVNING ApS. (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2023-11-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-31 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2022-10-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Delfinvej 17, 3450 Allerød (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Staktoften 20, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-07 tilføjes Kontaktoplysninger: kk@kokholm.biz (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-11-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Staktoften 20, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2015-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Landskronagade 82, kl., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2010-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landskronagade 82, kl., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2010-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindegårdsvej 30, 2. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-08 tilføjes Vedtægter: 2010-06-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-18 tilføjes Reelle ejere: Kim Kokholm (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2007-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindegårdsvej 30, 2. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-16 tilføjes Direktion: Kim Kokholm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-16 tilføjes Legale ejere: Kim Kokholm (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-07-16 tilføjes Navne: K. KOKHOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2007-07-16 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-16 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2007-07-16 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2007-07-16 tilføjes Stiftere: Kim Kokholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2007-07-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)