Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Tegningsregel | Revisor | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med diverse fysiske varer. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Vedtægter: 2021-12-22 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-11-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-10-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed, juridisk og finansiel rådgivning samt andet konsulentarbejde. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2009-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af selskabets direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 tilføjes Vedtægter: 2009-02-26 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2009-02-26 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-16 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-16 fjernes Revisor: LANGSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Kjelds Plads 3, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-10 tilføjes Bestyrelse: Edvard Tukjær (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Direktion: Søren Tukjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Legale ejere: Søren Tukjær (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2007-07-10 tilføjes Navne: OLISØ ApS (offentliggjort 2007-07-13)
Den 2007-07-10 tilføjes Reelle ejere: Søren Tukjær (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2007-07-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Revisor: LANGSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Stiftere: Søren Tukjær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-07-13)
Den 2007-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)