Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | Direktion | Revisor | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjortekrogen 5, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-12-08 fjernes Binavne: NORDISEN VENTURE INVESTMENT CORP. ApS, NORDISEN TRAVEL ASSOCIATES ApS, NORDISEN NEW ENERGY ApS, NORDISEN HIGH-TECH RESEARCH CENTER FOR ANTIQUE IDENTIFICATION ApS, NORDISEN FINANCE & INVESTMENT CORP. ApS (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-13 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-12-08 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-12-08 fjernes Legale ejere: Hui Zhang, Jizhong Qui, Kaiqing Wei (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-12-08 fjernes Navne: NORDISEN GROUP ApS (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-12-08 fjernes Reelle ejere: Hui Zhang, Jizhong Qui (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-12-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-12-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-12-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-12-08 fjernes Stiftere: Forest Sen (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-12-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-11-20 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-09-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 fjernes Direktion: Jizhong Qiu (direktør) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 fjernes Revisor: MEBUS & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-01-01 tilføjes Direktion: Jizhong Qiu (direktør) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-01-01 fjernes Direktion: Hui Zhang (direktion) (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjortekrogen 5, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2017-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 55, 1., 1150 København K (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 55, 1., 1150 København K (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2007-07-13 tilføjes Binavne: NORDISEN VENTURE INVESTMENT CORP. ApS, NORDISEN TRAVEL ASSOCIATES ApS, NORDISEN NEW ENERGY ApS, NORDISEN HIGH-TECH RESEARCH CENTER FOR ANTIQUE IDENTIFICATION ApS, NORDISEN FINANCE & INVESTMENT CORP. ApS (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2007-07-13 tilføjes Direktion: Hui Zhang (direktion) (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2007-07-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og finansiering, import og eksport af varer og tjenstydelser, køb og salg af fast ejendom og anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2007-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2007-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-13 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2007-07-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2007-07-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2007-07-13 tilføjes Legale ejere: Hui Zhang, Jizhong Qui, Kaiqing Wei (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2007-07-13 tilføjes Navne: NORDISEN GROUP ApS (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2007-07-13 tilføjes Reelle ejere: Hui Zhang, Jizhong Qui (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2007-07-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2007-07-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2007-07-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2007-07-13 tilføjes Revisor: MEBUS & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2007-07-13 tilføjes Stiftere: Forest Sen (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2007-07-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2007-07-13 tilføjes Vedtægter: 2007-07-13 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2007-07-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2007-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)