Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Madsen | 04.07.2007 | 07.11.2011 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svenn Haargaard | 16.06.2010 | 07.11.2011 | bestyrelse |
Mogens Skriver Bisborg | 16.06.2010 | 07.11.2011 | bestyrelse |
Ole Seerup | 16.06.2010 | 07.11.2011 | bestyrelse |
Johnny Richard Kristiansen | 16.06.2010 | 07.11.2011 | formand |
Peter Martin Gorrissen | 22.09.2009 | 07.11.2011 | bestyrelse |
Jakob Sørensen | 04.07.2007 | 07.11.2011 | bestyrelse |
Carsten Sehested-Blad | 04.07.2007 | 16.06.2010 | bestyrelse |
Henrik Higham Schlüter | 04.07.2007 | 16.06.2010 | bestyrelse |
Jørgen Nederby Pedersen | 04.07.2007 | 22.09.2009 | bestyrelse |