Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Vedtægter | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-11-29 sletter virksomheden Ejerskaber: HCV HOLDING A/S. (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Lunddalsvej 5, 6800 Varde (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-01 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-18 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-18 fjernes Legale ejere: Peter Steen Hansen (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-18 fjernes Navne: PSH HOLDING VARDE ApS (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-18 fjernes Reelle ejere: Peter Steen Hansen (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-18 fjernes Stiftere: Peter Steen Hansen (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2017-11-09 fjernes Direktion: Peter Steen Hansen (direktion) (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2016-12-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2015-12-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2015-12-09 tilføjes Vedtægter: 2015-12-09 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2015-12-09 fjernes Revisor: Lægers & Tandlægers Revisionskontor (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2009-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lunddalsvej 5, 6800 Varde (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2009-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkepladsen 2, 6800 Varde (offentliggjort 2008-09-25)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkepladsen 2, 6800 Varde (offentliggjort 2008-09-25)
Den 2008-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Allégårdsvej 14, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2008-09-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i aktier, anparter og obligationer. (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2008-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2008-09-25 tilføjes Vedtægter: 2008-09-25 (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allégårdsvej 14, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2007-07-01 tilføjes Direktion: Peter Steen Hansen (direktion) (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-01 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Legale ejere: Peter Steen Hansen (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Navne: PSH HOLDING VARDE ApS (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Steen Hansen (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2007-07-01 tilføjes Revisor: Lægers & Tandlægers Revisionskontor (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2007-07-01 tilføjes Stiftere: Peter Steen Hansen (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-09)