Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jasmine De Layton | 13.09.2024 | direktør |
Andrew Roger Bowell | 28.06.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rósa Björk Einarsdóttir | 13.07.2022 | 26.07.2023 | direktør |
Luis Felipe Visoso Lomelin | 05.04.2021 | 13.09.2024 | direktør |
Laura Jeffords Greenberg | 10.07.2019 | 23.06.2022 | direktør |
Kimberly Ann Jabal | 18.03.2019 | 05.04.2021 | direktør |
Ruth Ann Keene | 29.08.2018 | 18.03.2019 | direktør |
Brett Arthur Bibby | 10.08.2018 | 29.10.2021 | direktør |
Anders Peter Kierbye Johansen | 15.02.2018 | 27.06.2022 | direktør |
Michael David Foley | 21.06.2016 | 29.08.2018 | direktør |
Michael Wikkelsø Håkan | 24.03.2016 | 15.02.2018 | direktør |
Lars Kristian Runov | 30.04.2013 | 21.06.2016 | adm. dir |
Henrik Nielsen | 01.02.2010 | 30.04.2013 | adm. dir |
Nicholas Peter Francis | 30.12.2009 | 01.02.2010 | adm. dir |
Henrik Nielsen | 23.03.2009 | 14.05.2009 | direktør |
David Helgason | 30.06.2007 | 30.12.2009 | direktør |
Nicholas Peter Francis | 30.06.2007 | 01.04.2009 | direktør |
Joachim Christoph Ante | 30.06.2007 | 01.04.2009 | direktør |