Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2013-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Europaplads 6, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-23 fjernes Direktion: Søren Topholm Melin (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-23 fjernes Navne: DISKOTEK BLENDER CPH ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 fjernes Revisor: Anette Fabricius (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 fjernes Stiftere: M-HUSET ApS, HOLDINGSELSKABET AF 22. SEPTEMBER 2005 ApS, HINTZE HOLDING ApS, HEERKLOTZ HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-14 tilføjes Direktion: Søren Topholm Melin (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-14 fjernes Direktion: Thomas Hintze (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Europaplads 6, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hausergade 34, 1128 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt drive anden hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-02 tilføjes Vedtægter: 2008-06-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2007-07-31)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-07-16 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2007-07-31)
Den 2007-07-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hausergade 34, 1128 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-12 tilføjes Direktion: Thomas Hintze (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-12 tilføjes Navne: DISKOTEK BLENDER CPH ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-12 tilføjes Revisor: Anette Fabricius (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-12 tilføjes Stiftere: M-HUSET ApS, HOLDINGSELSKABET AF 22. SEPTEMBER 2005 ApS, HINTZE HOLDING ApS, HEERKLOTZ HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)