Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Navne | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-11 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-15 tilføjes Legale ejere: RØNNEHOLM ApS (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2014-03-15 tilføjes Reelle ejere: Ivan Svendsen (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2014-03-15 fjernes Direktion: Allan Poul Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, handel og anden virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 4.150.286,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-14 tilføjes Vedtægter: 2014-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-29 fjernes Revisor: PLUS REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-19 tilføjes Revisor: PLUS REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-19 fjernes Revisor: SVENDSEN DATA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-09 tilføjes Navne: GARBSEN I ApS (offentliggjort 2008-08-11)
Den 2008-08-08 fjernes Navne: THIELENPLATZ ApS (offentliggjort 2007-07-12)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ormeslevvej 34, 4241 Vemmelev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-12 tilføjes Direktion: Allan Poul Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-12 tilføjes Navne: THIELENPLATZ ApS (offentliggjort 2007-07-12)
Den 2007-07-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-12 tilføjes Revisor: SVENDSEN DATA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-12 tilføjes Stiftere: RØNNEHOLM ApS, JAMA 2000 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-07-12)
Den 2007-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)