Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Formål | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Irma Pedersens Gade 25, 7. 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2007-08-07 sletter virksomheden Ejerskaber: SCANDOMESTIC A/S. (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2021-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Irma Pedersens Gade 25, 7. 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-04-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-08 tilføjes Vedtægter: 2019-10-08 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Irma Pedersens Gade 25, 7. 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2019-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Tøjhushavevej 4, 1. tv., 8900 Randers C (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tøjhushavevej 4, 1. tv., 8900 Randers C (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2019-01-09 tilføjes Kontaktoplysninger: j.bodilsen55@gmail.com (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2019-01-08 fjernes Kontaktoplysninger: j.bodilsen@scandomestic.dk (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2019-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-04-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2011-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hagemannsvej 18, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-05 tilføjes Kontaktoplysninger: j.bodilsen@scandomestic.dk (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hagemannsvej 18, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-07 tilføjes Direktion: Jan Kroll Bodilsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af aktier, anparter og værdipapirer, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2007-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-07 tilføjes Legale ejere: Jan Kroll Bodilsen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2007-07-07 tilføjes Navne: KROLL INVEST ApS (offentliggjort 2007-07-12)
Den 2007-07-07 tilføjes Reelle ejere: Jan Kroll Bodilsen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2007-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-07-07 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-07 tilføjes Stiftere: Jan Kroll Bodilsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en dierktør. (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2007-07-07 tilføjes Vedtægter: 2007-07-07 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2007-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-07-12)
Den 2007-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)