Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Egernvej 74, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-16 fjernes Direktion: Jesper Hein Sørensen (direktion) (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-02 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-16 fjernes Legale ejere: Jesper Hein Sørensen, Nicolaj Balle Ladiges (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-16 fjernes Navne: HEBA INVEST ApS (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-16 fjernes Reelle ejere: Jesper Hein Sørensen, Nicolaj Balle Ladiges (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-16 fjernes Stiftere: Nicolaj Balle Ladiges, Jesper Hein Sørensen (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-01-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: Jesper Hein Sørensen, Nicolaj Balle Ladiges (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2015-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper Hein Sørensen, Nicolaj Balle Ladiges (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2011-05-31 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egernvej 74, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2011-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 15 c., 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer og fast ejendom (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2010-05-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2010-05-11 tilføjes Vedtægter: 2010-05-11 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 15 c., 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-02 tilføjes Direktion: Jesper Hein Sørensen (direktion) (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2007-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2007-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-02 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2007-07-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2007-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2007-07-02 tilføjes Navne: HEBA INVEST ApS (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2007-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2007-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2007-07-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2007-07-02 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Stiftere: Nicolaj Balle Ladiges, Jesper Hein Sørensen (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2007-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2007-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-16)