Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Kapital | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Binavne | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Revisor | Kapitalvaluta | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-17 fjernes Direktion: Leif Knud Johannesen (direktør) (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-10 tilføjes Direktion: Charlotte Wennemoes Skaarup (direktør) (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 325.000,00 (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-02-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-02-11 tilføjes Vedtægter: 2023-02-11 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2022-11-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-07-01 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2022-06-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2008-06-30 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2022-06-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2008-01-01 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2021-09-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-12 tilføjes Vedtægter: 2020-03-12 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2020-03-12 fjernes Binavne: Labyrint Lolland-Falster ApS (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2019-09-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-22 tilføjes Binavne: Labyrint Lolland-Falster ApS (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2019-01-21 tilføjes Vedtægter: 2019-01-21 (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-08-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Reelle ejere: Leif Knud Johannesen (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-03-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2016-10-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-01 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Wennemoes Skaarup (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2009-11-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er udeljning af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-17 tilføjes Navne: LCJ EJENDOMME ApS (offentliggjort 2010-01-04)
Den 2009-11-16 fjernes Navne: L.C.J. EJENDOMME ApS (offentliggjort 2007-08-22)
Den 2009-11-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-17 tilføjes Vedtægter: 2009-11-17 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2009-11-17 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB BUCH&NØRGAARD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-29 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB BUCH&NØRGAARD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 435.800,00 (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2009-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 325.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-11-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Legale ejere: LEIF JOHANNESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2008-06-30 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2008-01-01 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torebyvej 60, 1. th., 4891 Toreby L (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Direktion: Leif Knud Johannesen (direktør) (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2007-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Navne: L.C.J. EJENDOMME ApS (offentliggjort 2007-08-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2007-06-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2007-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Stiftere: Leif Knud Johannesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-08-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)