Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Vedtægter | Revisor | Bestyrelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2007-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: YB INVEST ApS. (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Abildlunden 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-09 fjernes Direktion: Lars Kleberg (direktion) (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-04 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-09 fjernes Legale ejere: Lars Kleberg (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-09 fjernes Navne: W.A. INVEST ApS (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-09 fjernes Stiftere: Lars Kleberg (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2014-10-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-10-11 tilføjes Vedtægter: 2014-10-11 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2014-10-11 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-02 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-02 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abildlunden 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2010-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Panumsvej 47, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Panumsvej 47, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-04 tilføjes Bestyrelse: Lars Kleberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-04 fjernes Bestyrelse: Lars Kleberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-04 tilføjes Direktion: Lars Kleberg (direktion) (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2007-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i ejendomme og værdipapirer (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2007-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2007-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-04 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2007-07-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2007-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2007-07-04 tilføjes Legale ejere: Lars Kleberg (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2007-07-04 tilføjes Navne: W.A. INVEST ApS (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2007-07-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2007-07-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2007-07-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2007-07-04 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-04 tilføjes Stiftere: Lars Kleberg (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2007-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Lars Kleberg (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2007-07-04 tilføjes Vedtægter: 2007-07-04 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2007-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2007-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-09)