Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Erlevvej 14, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-29 fjernes Direktion: Mikael Dalsgaard Løgstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-29 fjernes Navne: EGELUND RASMUSSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-29 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-29 fjernes Stiftere: Morten Egelund Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-14 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-21 tilføjes Direktion: Mikael Dalsgaard Løgstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-21 fjernes Direktion: Morten Egelund Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Erlevvej 14, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-12 tilføjes Direktion: Morten Egelund Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel/investering og anden dermed beslægtet virksomhed, samt at være holdingselskab for datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 tilføjes Navne: EGELUND RASMUSSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 tilføjes Stiftere: Morten Egelund Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 tilføjes Vedtægter: 2007-06-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)