Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Faurskovvej 3, 8370 Hadsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-11 fjernes Bestyrelse: Asger Sparre Rye Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-11 fjernes Direktion: Poul Rye Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-11 fjernes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med planteavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-11 fjernes Navne: POUL RYE MASKINER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-11 fjernes Revisor: LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-11 fjernes Stiftere: Poul Rye Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive maskinstation og maskinværksted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-15 tilføjes Vedtægter: 2010-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-04 tilføjes Bestyrelse: Hans Ole Eberhard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-04 fjernes Bestyrelse: Knud Erik Korsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med planteavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Landbrugsmaskinstationer (offentliggjort 2007-07-20)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-07-01 tilføjes Hovedbranche: Landbrugsmaskinstationer (offentliggjort 2007-07-20)
Den 2007-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Faurskovvej 3, 8370 Hadsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Bestyrelse: Knud Erik Korsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Direktion: Poul Rye Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Navne: POUL RYE MASKINER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Revisor: LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Stiftere: Poul Rye Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)