Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Vedtægter | Bestyrelse | Binavne | ||||
Navne | Tegningsregel | Kapital | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-01 tilføjes Direktion: Lasse Kragelund Mærsk (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-03-31 fjernes Direktion: Kim Lønberg (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 3, 1401 København K (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 127, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2022-09-19 tilføjes Kontaktoplysninger: kim.loenberg@netcompany-intrasoft.com (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-06-28 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-28 fjernes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-28 tilføjes Vedtægter: 2022-06-28 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-25 tilføjes Bestyrelse: André Rafal Rogaczewski (formand) (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Bestyrelse: Spyridon Pomonis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-01-25 tilføjes Binavne: INTRASOFT INTERNATIONAL SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 tilføjes Navne: NETCOMPANY-INTRASOFT SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-24 fjernes Navne: INTRASOFT INTERNATIONAL SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 tilføjes Vedtægter: 2022-01-25 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2021-09-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Lønberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-09-01 fjernes Bestyrelse: Albert Menashe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-09-01 tilføjes Direktion: Kim Lønberg (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2021-09-01 fjernes Direktion: Albert Menashe (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller af den administrerende direktør i forening med et medlem af direktionen. (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2020-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2020-12-31)
Den 2020-11-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-31)
Den 2020-11-20 tilføjes Vedtægter: 2020-11-20 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 127, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2019-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 127, 3460 Birkerød (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-23 tilføjes Bestyrelse: Alexandros Stergios Manos (formand) (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2019-07-22 fjernes Bestyrelse: Alexandros Stergios Manos (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-31)
Den 2019-07-17 fjernes Bestyrelse: Athanassios Kotsis (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-09 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2018-02-09 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 2.701.000,00 (offentliggjort 2020-12-31)
Den 2017-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Vedtægter: 2017-05-31 (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 127, 3460 Birkerød (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2016-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 127, 3460 Birkerød (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med mindst et andet medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2020-12-31)
Den 2016-02-10 tilføjes Bestyrelse: Alexandros Stergios Manos (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-31)
Den 2016-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive IT virksomhed, herunder forskning, design, udvikling, videre-udvikling, tilpasning, produktion, køb, salg, installation, sup-porting samt generel handel med og drift af software og hardware infra-struktur, tilligemed salg af software licenser. (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-02-05 tilføjes Vedtægter: 2016-02-05 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-30 fjernes Direktion: Pia Aabo Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 2.301.000,00 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2015-09-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2015-09-18 tilføjes Vedtægter: 2015-09-18 (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive IT virksomhed, herunder forskning, design, udvikling, videre-udvikling, tilpasning, produktion, køb, salg, installation, supporteing samt generel handel med og drift af software og hardware infra-struktur, tilligemed salg af software licenser. (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2012-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 2.001.000,00 (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2012-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-10 tilføjes Legale ejere: Netcompany - Intrasoft SA (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2012-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller af den administrerende direktør i forening med mindst et andet medlem af direktionen. (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2012-05-10 tilføjes Vedtægter: 2012-05-10 (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-25 tilføjes Navne: INTRASOFT INTERNATIONAL SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2012-01-24 fjernes Navne: INTRACOM IT SERVICES DENMARK A/S (offentliggjort 2007-07-25)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-26 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-26 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-01 fjernes Bestyrelse: Apostolos Lafogiannis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-02-01 tilføjes Bestyrelse: Athanassios Kotsis (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-01 tilføjes Direktion: Pia Aabo Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-31 fjernes Bestyrelse: Nikolaos-Socrates Labroukos (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-30 fjernes Bestyrelse: Søren Blom (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-30 fjernes Direktion: Søren Blom (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 127, 3460 Birkerød (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2010-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupvang 10, 2750 Ballerup (offentliggjort 2007-12-13)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-30 tilføjes Bestyrelse: Apostolos Lafogiannis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-30 fjernes Bestyrelse: Stylianos Avlichos (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.900.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2007-09-18)
Den 2007-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupvang 10, 2750 Ballerup (offentliggjort 2007-12-13)
Den 2007-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-13 tilføjes Bestyrelse: Søren Blom (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-13 tilføjes Direktion: Søren Blom (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-13 fjernes Direktion: Spyridon Pomonis (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2007-09-18)
Den 2007-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-25 tilføjes Direktion: Spyridon Pomonis (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-25 fjernes Direktion: Klaus Søgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-10 tilføjes Direktion: Klaus Søgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-24 tilføjes Bestyrelse: Stylianos Avlichos (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-24 fjernes Bestyrelse: Jan-Erik Gunnar Svensson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-10 tilføjes Bestyrelse: Jan-Erik Gunnar Svensson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-24 tilføjes Navne: INTRACOM IT SERVICES DENMARK A/S (offentliggjort 2007-07-25)
Den 2007-07-23 fjernes Navne: GFKJURA 988 A/S (offentliggjort 2007-07-10)
Den 2007-07-10 tilføjes Navne: GFKJURA 988 A/S (offentliggjort 2007-07-10)
Den 2007-07-24 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-10 tilføjes Binavne: INTRACOM IT SERVICES DENMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-07-10 tilføjes Stiftere: GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2007-07-10)
Den 2007-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)