Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Bibranche | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 48-50, 7., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-15 fjernes Bestyrelse: Christian Hermann Helms (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-15 fjernes Navne: RUNGIS EXPRESS DANMARK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-15 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-15 fjernes Stiftere: GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 48-50, 7., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejbyholm 6, 2600 Glostrup (offentliggjort 2007-10-29)
Den 2009-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er import af, handel med og levering af fødevarer. Selskabet kan endvidere bistå med logistikservice for tredjemand. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes ved underskrift fra formanden for bestyrelsen alene eller ved to bestyrelsesmedlemmer sammen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-06 tilføjes Vedtægter: 2009-05-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-11 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-11 fjernes Revisor: FASBAG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Bestyrelse: Christian Hermann Helms (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-30 fjernes Direktion: Achaz Stephan Gottfried von Quistorp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2007-11-27)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Anden specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2007-11-27)
Den 2007-11-01 tilføjes Bibranche: Anden specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2007-11-27)
Den 2007-11-01 tilføjes Hovedbranche: Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2007-11-27)
Den 2007-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejbyholm 6, 2600 Glostrup (offentliggjort 2007-10-29)
Den 2007-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-23 tilføjes Direktion: Achaz Stephan Gottfried von Quistorp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-23 fjernes Direktion: Klaus Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-23 tilføjes Navne: RUNGIS EXPRESS DANMARK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-22 fjernes Navne: GFKJUS 764 ApS (offentliggjort 2007-07-10)
Den 2007-10-23 tilføjes Revisor: FASBAG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-23 fjernes Bestyrelse: Jan-Erik Gunnar Svensson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-10 tilføjes Bestyrelse: Jan-Erik Gunnar Svensson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Direktion: Klaus Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Navne: GFKJUS 764 ApS (offentliggjort 2007-07-10)
Den 2007-07-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Stiftere: GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)